Публикация
Дом И. Верта - Дом Общества эксплуатации электрической энергииФото - Дом И. Верта - эклектика
Дом Общества эксплуатации электрической энергии
1740-е - два дома серед. XVIII в. - новое 4-хэтажное здание - дом лекаря И. Верта 1900 - арх. Сегаль Максим Ильич - перестройка
* Вид створки ворот в арочном проезде дома № 12 на улице Халтурина (бывший дом Общества эксплуатации электрической энергии, архитектор М.И.Сегаль, 1900 год). Дата съёмки: 1 сентября 1990 Автор съёмки: Овчинников Кирилл Владимирович
На месте современного дома 12 в 1740-е гг. находились два дома - майора Д. А. Шепелева и царского камердинера К.С. Леванова. В середине XVIII в. было построено новое 4-х этажное здание для лекаря И. Верта. С 1899 г. дом перешел к Обществу эксплуатации электрической энергии. В 1900 г. был перестроен - арх. Сегаль Максим Ильич.
Дом является очень характерным произведением поздней эклектики и одним из последних ее примеров. (Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIX века Том 2: Петербург 1860-1890х годов в контексте градостроительства пореформенной России. СПб., Крига, 2014, С. 533) ( В 1798-1820 гг. в доме жил живописец Боровиковский В. Л. (1757-1825).
В этом доме жили: 1925 - 1940 гражданский инженер С. Е. Зарин (ВЛд на 1926. O. III. C. 138, на 1927. С. 164, на 1928. С. 204, на 1929. С. 223, на 1930. С. 189, на 1931. С. 168; список абонентов ЛГТС на 1937 г. С. 64, на 1940 год С. 75) Сергей Ефимович Зарин (1868 - посде 1940); ИГИ (1894). 1916 - 1917 гражданский инженер Е. И. Гонцкевич (ВПб на 1917. O. III. C. 173) Евгений Иосифрвич Гонцкевич (15. 02. 1876. - 25. 12. 1956); ИГИ (1900), АХ (1904) 1899 - 1900 революционный деятель Г. В. Чичерин (ВПб на 1900. O. III. C. 625) 1924 - 1925 гражданский инженер, управляющий академическими театрами РСФСР И. В. Экскузович (ВЛд на 1925. O. X. C. 460) Иван Васильевич Экскузович (07.02.1882. Елизаветград Херсонская губ. - 11.06.1942. Ленинград); ИГИ 1909 (добавил
43 комментария
5097 просмотров Добавил: Mary, 11 Октября 2008, 18:44
Редактировано: 2 Июля 2022, 14:04
Добавить название здания/год постройки/имя архитектора
Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию
Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:
<a href='https://www.citywalls.ru/house1896.html' target='_blank'>Дом И. Верта - Дом Общества эксплуатации электрической энергии на Citywalls.ru</a>
Всего 43 комментария
Зарегистрируйтесь,
чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.
|
Категории
Новости по дням
Сейчас на сайте
Публикации
Опубликовано: 32041
Готовится: 73
Улицы: 2694
Архитекторы: 4121
Посетители
Участников: 5
Гостей: 125156
Зарегистрировано: 14109
Всего сегодня: 2576
|
Дом Общества эксплуатации электрической энергии.
С 1899 г. дом перешел к Обществу эксплуатации электрической энергии.
Непонятно, откуда появилось по этому адресу "Общество эксплуатации электрической энергии" ?
И что это за общество?
Согласно справочникам ВПб - ВПг на 1894 - 1917 гг. владельцами этого дома были:
1894 - 1898 - Минюшская Зинаида Яковлевна (ВПб на 1894 г., О.IV, стб.210; ВПб на 1898 г., О.IV, стб.226)
1899 - 1901 - Фретер Арман Исидорович (ВПб на 1899 г., О.IV, стб. 226; ВПб на 1901 г., О.IV, стб.218)
1902 - 1909 - Исакова Елизавета Эммануиловна (ВПб на 1902 г., О.IV, стб. 219; ВПб на 1909 г., О.IV, стб. 250)
и только в 1910 г. владельцем дома указано Общество, но не "эксплуатации электроэнергии", а "Российское общество застрахования капиталов и доходов", которое владело им вплоть до 1917 г.
ВПб на 1910 г., О.IV, стб. 252,
ВПб на 1910 г., О.II, с. 1369.
ВПг на 1917 г., О.IV, стб. 227.